Entreprise : LA COM PROD - SIREN 519 012 546
Identité
Dénomination
LA COM PROD
SIREN (siège)
519 012 546
Date d'immatriculation au RNE
22/12/2009
Date de fin de la personne morale
21/12/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
55 RUE BENOIT MALON 94250 GENTILLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POUQUINE JEAN-CLAUDE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Paris 14e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
CECCALDI DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Dourdan CEDEX
Dénomination
LBO EXPERTS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Coublevie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/02/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/01/2010
Siret
51901254600031
Code APE
7410Z - Activités spécialisées de design
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité d'agence conseil en communication, activité de maquettes en studio, activité d'éditions, toutes opération sfinancières, mobilières ou immobilières, toute prise de participation dans toutes entreprise, groupements d'intérêts économiques ou sociétés françaises ou étrangères, notamment dans le domaine de l'imprimerie, montage d eprojets, financements et surveillance de leur exécution
Adresse
55 RUE 55 Rue Benoit Malon
94250 , Gentilly - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/01/2010
Siret
51901254600015
Code APE
7410Z - Activités spécialisées de design
Activité principale
Activités spécialisées de design
Adresse
43 RUE DES FILATIERS
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/09/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/12/2013
Siret
51901254600023
Code APE
7410Z - Activités spécialisées de design
Activité principale
Activités spécialisées de design
Adresse
109 RUE DES ARCS ST CYPRIEN
31300 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4575
Date d'ajout
06/02/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 05/02/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Me Souchon Alain François
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4575
Date d'ajout
06/02/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
32838
Date d'ajout
23/10/2019
Description
Le tribunal de commerce de Creteil a prononcé en date du 23/10/2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2019J00744 date de cessation des paiements le 31/12/2018 et a désigné liquidateur Me Souchon Alain François 6 Boulevard Jean Baptiste Oudry 94000 Créteil . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
95647
Date d'ajout
20/11/2015
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).