Entreprise : ALIZES BOIS CONSEILS DITE ABC - SIREN 519 000 871
Identité
Dénomination
ALIZES BOIS CONSEILS DITE ABC
Sigle
ABC
SIREN (siège)
519 000 871
Date d'immatriculation au RNE
30/12/2009
Début d’activité
01/08/2009
Date de fin de la personne morale
29/12/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Conseils et services à l'habitat diverses prestations commerciales et techniques conseils surveillance de travaux se rapportant aux énergies renouvelables et au développement durable
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
LD TOURE- BAS CARRERE 97170 PETIT-BOURG FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MULHEIMS ERIC , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Sainte-Anne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2009
Siret
51900087100011
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Conseils et services à l'habitat diverses prestations commerciales et techniques conseils surveillance de travaux se rapportant aux énergies renouvelables et au développement durable
Autres Activités
Conseils et services à l'habitat diverses prestations commerciales et techniques conseils surveillance de travaux se rapportant aux énergies renouvelables et au développement durable
Adresse
LD TOURE- BAS CARRERE
97170 , PETIT-BOURG - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bas Carrère
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3249
Date d'ajout
10/06/2016
Description
Reprise d'activité à compter du 01/11/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
758
Date d'ajout
18/02/2014
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 25/08/2013
Numéro d'observation
5976
Date d'ajout
18/11/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/12/2012 :Partant : PETIT Jean-Michel, Guy, GérantNouveau : MULHEIMS Eric, Bernard, Gérant
Numéro d'observation
5719
Date d'ajout
15/11/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/07/2010 : Partant : MULHEIMS Eric Bernard, Gérant(e) Nouveau : PETIT Jean-Michel, Guy, Gérant(e)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).