Entreprise : AIRESS FINANCES - SIREN 518 911 565
Identité
Dénomination
AIRESS FINANCES
SIREN (siège)
518 911 565
Date d'immatriculation au RNE
28/03/2011
Début d’activité
21/03/2011
Date de fin de la personne morale
27/03/2108
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Détention de participations. Prestations de services en organisation et management.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
922330 EUR
Adresse du siège
11 T RUE BERGERET 95290 ISLE ADAM FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
GROUPE TREVI
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/03/2011
Siret
51891156500035
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Détention de participations. Prestations de services en organisation et management.
Autres Activités
Détention de participations. Prestations de services en organisation et management.
Adresse
11 T RUE BERGERET
95290 , ISLE ADAM - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/03/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/12/2009
Siret
51891156500019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
14 BD POISSONNIERE
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/07/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/03/2011
Siret
51891156500027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
53 RUE CASIMIR PERIER
95870 , BEZONS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
53 A 57
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/03/2011
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert du siège et de l'établissement principal depuis le Greffe de Paris vers le Greffe de Pontoise, à compter du 21 mars 2011. La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).