Entreprise : FIAAG - SIREN 518 908 132
Identité
Dénomination
FIAAG
SIREN (siège)
518 908 132
Date d'immatriculation au RNE
17/12/2009
Début d’activité
25/11/2009
Date de fin de la personne morale
16/12/2108
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la propriété et la gestion de toutes valeurs mobilières ou immobilières, la prise de participation ou d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises civiles, commerciales, industrielles, agricoles, financières, mobilières et immobilières constituées ou à constituer, françaises ou étrangères
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
36000 EUR
Adresse du siège
34 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DONTOT FRANCOIS-XAVIER , YVES , JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
GUILLOT GAELLE , BRIGITTE
Nom d'usage
NAMANI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Senlis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/11/2009
Siret
51890813200021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
L'acquisition, la propriété et la gestion de toutes valeurs mobilières ou immobilières, la prise de participation ou d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises civiles, commerciales, industrielles, agricoles, financières, mobilières et immobilières constituées ou à constituer, françaises ou étrangères
Autres Activités
L'acquisition, la propriété et la gestion de toutes valeurs mobilières ou immobilières, la prise de participation ou d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises civiles, commerciales, industrielles, agricoles, financières, mobilières et immobilières constituées ou à constituer, françaises ou étrangères
Adresse
34 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/11/2009
Siret
51890813200013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
3 RUE DES ORMES
60580 , COYE-LA-FORET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/12/2010
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).