Entreprise : DEXAM SAS - SIREN 518 866 256
Identité
(Entreprise radiée le 02/06/2021)
Dénomination
DEXAM SAS
SIREN (siège)
518 866 256
Date d'immatriculation au RNE
14/12/2009
Fermeture de l'établissement - 51886625600010
- Date d'effet de la fermeture : 30/05/2012
Date de fin de la personne morale
13/12/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
160000 EUR
Adresse du siège
RUE DES SANGLIERS 60580 COYE-LA-FORET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GLORIEUX PASCAL , FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
TOUCHAIS PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET TOUCHAIS ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 17
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/05/2012
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2010
Siret
51886625600010
Code APE
4644Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
importation, exportation, distribution d'articles de ménage et de la table.
Adresse
RUE Rue des Sangliers
60580 , Coye-la-Forêt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6820
Date d'ajout
02/06/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6820
Date d'ajout
02/06/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 02/06/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Scp Alpha Mandataires Judiciaires représentée par Me Philippe Lehericy . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 02/06/2021
Numéro d'observation
12833
Date d'ajout
30/05/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 30/05/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2012J00043 désigne liquidateur SCP Leblanc-Lehericy-Herbaut, représentée par Me Philippe Lehericy 577 Rue de la Croix Verte 60600 Agnetz , juge commissaire M. Jallu-Berthier Pierre , juge commissaire suppléant M. Mare Henri
Numéro d'observation
8794
Date d'ajout
01/02/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne , prononce en date du 01/02/2012 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012J00043 , date de cessation des paiements le 26/01/2012 désigne Juge Commissaire M. Jallu-Berthier Pierre , Juge Commissaire suppléant M. Mare Henri , Administrateur Me Rongeot Jean 28 Rue Sire Firmin Leroux 80003 Amiens Cedex 1 avec pour mission : assister la débitrice pour tous les actes de gestion, , Mandataire judiciaire SCP Leblanc-Lehericy-Herbaut, représentée par Me Philippe Lehericy 577 Rue de la Croix Verte 60600 Agnetz , , et ouvre une période d'observation expirant le 01/08/2012 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).