Entreprise : THERMEOS - SIREN 518 835 384
Identité
Dénomination
THERMEOS
SIREN (siège)
518 835 384
Date d'immatriculation au RNE
17/12/2009
Date de fin de la personne morale
16/12/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE LA POSTE 59100 ROUBAIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICAVET PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Quimperlé
Nom, Prénom(s)
PROCUREUR THOMAS
Nom d'usage
PROCUREUR
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Lys-lez-Lannoy
Nom, Prénom(s)
VERKEST THOMAS
Nom d'usage
VERKEST
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Baisieux
Dénomination
CABINET D'EXPERTISE ET DE COMMISSARIAT JEAN PIERRE DAIRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Loos
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/05/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2010
Siret
51883538400018
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation climatisation en ce qui concerne tant le négoce que l'installation
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Adresse
6 RUE DE LA POSTE
59100 , ROUBAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
17/10/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 16/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
28/05/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 27/05/2015 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire sous le numéro 2015/342 désigne comme liquidateur : SELURL DEPREUX SEBASTIEN prise en la personne de Me DEPREUX Sébastien 21 résidence Flandre 59170 CROIX met fin a la mission de l'administrateur : Me MERCIER Jean-Luc
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
08/04/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé en date du 07/04/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015/342 date de cessation des paiements le 31/03/2015, administrateur : Me MERCIER Jean-Luc 4 avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELURL DEPREUX SEBASTIEN prise en la personne de Me DEPREUX Sébastien 21 résidence Flandre 59170 CROIX, et a ouvert une période d'observation expirant le 07/10/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/12/2009
Description
Historique : Publication Légale : le syndicat agri cole du 18/12/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J111 2018-10-16 Prononciation cloture procedure pour insuffisance actif 2018-10-24 GREFFE T.C. LILLE METROPOLE GREFFE T.C. LILLE METROPOLE,04 2015-04-07 OUVERT. PROCED. REDRESSEM. JUDICIAIRE 2015-04-17 GREFFE T.C. LILLE METROPOLE GREFFE T.C. LILLE METROPOLE,33 2015-05-27 CONVERTIT LA PROC. EN LIQU. JUDICIAIRE 2015-06-05 GREFFE T.C. LILLE METROPOLE GREFFE T.C. LILLE METROPOLE,90 2015-04-07 CESSATION DE PAIEMENT AU 31/03/215 2015-04-17 GREFFE T.C. LILLE METROPOLE GREFFE T.C. LILLE METROPOLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).