Entreprise : MONTPELLIER VIPERS - SIREN 518 828 744
Identité
Dénomination
MONTPELLIER VIPERS
SIREN (siège)
518 828 744
Date d'immatriculation au RNE
18/12/2009
Début d’activité
01/12/2009
Date de fin de la personne morale
17/12/2108
Date de clôture
30/04
Date de la première clôture
30/04/2011
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
La société a pour objet la gestion et l'animation d'activités sportives donnant lieu à l organisation de manifestations payantes et à versements de rémunérations liés à la pratique du hockey sur glace.
Code APE
9319Z - Autres activités liées au sport
Capital social
66000 EUR
Adresse du siège
1 PL DE FRANCE 34000 MONTPELLIER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ODYSSEUM
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARBONNEL PHILIPPE , JEAN-LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
COUGNON FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Paris 09
Nom, Prénom(s)
ESPINASSE FREDERIC , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Gigean
Nom, Prénom(s)
FORNAGUERA YANN , DAVID , MICKAEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1982
Commune de résidence
Pérols
Nom, Prénom(s)
FROSSARD PHILIPPE , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Frontignan
Nom, Prénom(s)
MURE RAVAUD SANDRA , VAN
Nom d'usage
ROUCHON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Saint-Drézéry
Nom, Prénom(s)
SAUNIER FRANCK , ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Villeneuve-les-Maguelone
Nom, Prénom(s)
SNYTSERS DANIEL , MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Le Cres
Nom, Prénom(s)
VERBERT MAXIME , FABRICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Pérols
Dénomination
FCA- FAVARD COUGNON & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 09
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2009
Siret
51882874400012
Nom commercial
MONTPELLIER VIPERS
Code APE
9319Z - Autres activités liées au sport
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La société a pour objet la gestion et l'animation d'activités sportives donnant lieu à l organisation de manifestations payantes et à versements de rémunérations liés à la pratique du hockey sur glace.
Adresse
1 PL DE FRANCE
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ODYSSEUM
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
21117
Date d'ajout
15/11/2017
Description
Radiation du RCS le 15/11/2017 avec effet au 10/11/2017 Cessation d'activité dans le ressort du Tribunal pour clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13886
Date d'ajout
01/09/2014
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire En date du 01/09/2014, le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre MONTPELLIER VIPERS (SAOS) A désigné : Liquidateur : ME PHILIPPE PERNAUD - 27, RUE DE L'AIGUILLERIE - 34000 MONTPELLIER Et a fixé au 23/07/2014 la date de cessation des paiements. Date d'effet : 01/09/2014
Numéro d'observation
20524
Date d'ajout
25/10/2012
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 14/09/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).