Entreprise : VENTA HOLDING - SIREN 518 776 380
Identité
(Entreprise radiée le 28/09/2020)
Dénomination
VENTA HOLDING
SIREN (siège)
518 776 380
Date d'immatriculation au RNE
11/12/2009
Fermeture de l'établissement - 51877638000017
- Date d'effet de la fermeture : 25/09/2020
Date de fin de la personne morale
10/12/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
17 AV CHARLES DE GAULLES 13122 VENTABREN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERIN PATRICK , PIERRE , MARCEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Ventabren
Nom, Prénom(s)
BONNET PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Lyon 06
Dénomination
CABINET BRUYAS MONCORGE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon 06
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/12/2009
Siret
51877638000017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation dans toutes sociétés groupements ou entreprises, la gestion l'achat et la vente de ces participations et de toutes parts ou valeurs mobilières. L'achat en vue de la gestion patrimoniale de tout bien immobilier. Toutes activités ayant trait au conseil en matière financière administrative comptable commerciale ou connexe a ces domaines au profit des sociétés ou groupements qu'elle contrôle au sens de l'article L233-16 du Code du commerce et toutes prestations de services s'y rapportant
Adresse
17 AV 17 avenue Charles de Gaulle
13122 , Ventabren - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6597
Date d'ajout
28/09/2020
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 25/09/2020, LE TRIBUNAL DE SALON DE PROVENCE A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE VENTA HOLDING (SAS) (PROCEDURE OUVERTE LE 27/01/2014 )Date d'effet : 25/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6606
Date d'ajout
28/09/2020
Description
CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL POUR CLOTURE DE LA LIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE VENTA HOLDING (SAS).
Numéro d'observation
324
Date d'ajout
11/01/2017
Description
Remplacement d'un mandataire de justice EN DATE DU 10/01/2017, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE A ORDONNE LE REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DANS LA PROCEDURE VENTA HOLDING (SAS) NOUVEAU LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : SCP BR ASSOCIES représentée par ME RAFONI DOMINIQUE ET ME BES LAURA 7, rue JOSEPH D'ARBAUD 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 Date d'effet : 10/01/2017
Numéro d'observation
6234
Date d'ajout
08/12/2014
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 04/12/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA SAUVEGARDE DE VENTA HOLDING (SAS), A DESIGNE : Liquidateur : RAFONI DOMINIQUE - 7, rue Joseph d'Arbaud - BP 690 - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 ET A FIXE AU LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 04/12/2014
Numéro d'observation
4186
Date d'ajout
28/07/2014
Description
Prolongement de la période d'observation (sauvegarde) EN DATE DU 28/07/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE A ORDONNE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 mois Date d'effet : 28/07/2014
Numéro d'observation
514
Date d'ajout
27/01/2014
Description
(Ouverture d'une procédure de) Sauvegarde EN DATE DU 27/01/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE SUR VENTA HOLDING (SAS) SOUS LE NUMERO 4157906, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE TAMISIER THIERRY, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT BENEDETTI-LATAUD JACQUES, Administrateur judiciaire : ME EVAZIN Pierre Louis - 1, rue Alexandre Mari - 06000 NICE, AVEC POUR MISSION DE surveiller le débiteur dans sa gestion, MANDATAIRE JUDICIAIRE RAFONI DOMINIQUE - 7, rue Joseph d'Arbaud - BP 690 - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 mois Date d'effet : 27/01/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).