Entreprise : LES ATELIERS PVC SPIRIPONTAINS - SIREN 518 760 335
Identité
Dénomination
LES ATELIERS PVC SPIRIPONTAINS
SIREN (siège)
518 760 335
Date d'immatriculation au RNE
14/12/2009
Début d’activité
01/12/2009
Date de fin de la personne morale
13/12/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Fabrication menuiserie PVC pose commercialisation divers travaux se rapportant à la pose de PVC et isolants et aluminium.
Code APE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Code APRM
4332AB - Menuiserie PVC
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
1335 AV GENERAL DE GAULLE 30130 PONT-SAINT-ESPRIT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASALTA BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Venelles
Nom, Prénom(s)
DESBLANCS LUCIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Gémenos
Nom, Prénom(s)
JONNES DAVID , SIDNEY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
La Fare-les-Oliviers
Nom, Prénom(s)
VAN AKEN ELEONORA
Nom d'usage
JONNES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
La Fare-les-Oliviers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2009
Siret
51876033500019
Code APE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication menuiserie PVC pose commercialisation divers travaux se rapportant à la pose de PVC et isolants et aluminium.
Code APRM
4332AB - Menuiserie PVC
Adresse
1335 AV GENERAL DE GAULLE
30130 , PONT-SAINT-ESPRIT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/011886
Date d'ajout
19/06/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 19/06/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/008315
Date d'ajout
16/05/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 16/05/2017 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Maître TORELLI 29 RUE DES LOMBARDS 30000 NIMES
Numéro d'observation
F17/002984
Date d'ajout
15/02/2017
Description
Par ordonnance en date du 15/02/2017, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné liquidateur judiciaire : SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Maître TORELLI 29 Rue des Lombards 30000 NIMES en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F17/002922
Date d'ajout
14/02/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 14/02/2017 arrêtant le jugement d'arrêt de plan par cession au profit de la SARL SVI SUD 1 quartier du Banc Rouge 07700 SAINT MARCEL D'ARDES.
Numéro d'observation
F16/017070
Date d'ajout
16/11/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 16/11/2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître TORELLI Frédéric 29 RUE DES LOMBARDS 30000 NIMES. Administrateur judiciaire : SELARL DE SAINT RAPT et BERTHOLET prise en la personne de Me BERTHOLET Bruno LES PORTES DU FORUM II 125 RUE DE L'HOSTELLERIE 30900 NIMES mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 01/05/2015
Numéro d'observation
F15/016771
Date d'ajout
17/12/2015
Description
A compter du 29.07.2015 : Modification relative aux dirigeants VAN AKEN Eleonora nom d'usage : JONNES Eleonora devient directeur général
Numéro d'observation
F15/016771
Date d'ajout
17/12/2015
Description
A compter du 29.07.2015 : Modification des commissaires aux comptes : DESBLANCS Lucie nom d'usage : DESBLANCS Lucie devient commissaire aux comptes titulaire CASALTA Bernard nom d'usage : CASALTA Bernard devient commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
F14/009561
Date d'ajout
25/07/2014
Description
A compter du 18.07.2014 : Modification relative aux dirigeants
Numéro d'observation
F14/006723
Date d'ajout
21/05/2014
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 08/04/2014
Numéro d'observation
F14/006723
Date d'ajout
21/05/2014
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 08/04/2014 JUSTAMON Marc Roland nom d'usage : JUSTAMON Marc n'est plus gérant JUSTAMON Marc Roland nom d'usage : JUSTAMON Marc devient président
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
,LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).