Entreprise : FDC - SIREN 518 673 058
Identité
Dénomination
FDC
SIREN (siège)
518 673 058
Date d'immatriculation au RNE
08/12/2009
Début d’activité
02/12/2009
Date de fin de la personne morale
07/12/2108
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La propriété, l'administration et l'exploitation par voie de location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'achat, d'échange, apport ou autrement, la restauration et la construction de tous immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
658400 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE L'HOPITAL 44120 VERTOU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOSTE VINCENT , JEAN , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
JOSTE ERIC , CYRILLE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Vertou
Nom, Prénom(s)
JOSTE VIRGINIE , SIMONE , NADINE , PATRICIA , MA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
JOSTE BENOIT , HENRI , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
JOSTE GAUTIER , VINCENT , CYRILLE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1999
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
JOSTE MARINE , ADILE , BENEDICTE , PATRICIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1988
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
JOSTE ARNAUD , FRANCOIS , JEAN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1986
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
JOSTE TIPHAINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1989
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
PIERRE BRIGITTE , MARTHE
Nom d'usage
JOSTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1935
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/12/2009
Siret
51867305800021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par voie de location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'achat, d'échange, apport ou autrement, la restauration et la construction de tous immeubles.
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par voie de location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'achat, d'échange, apport ou autrement, la restauration et la construction de tous immeubles.
Adresse
6 RUE DE L'HOPITAL
44120 , VERTOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/12/2009
Siret
51867305800013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
9 RUE DU DOCTEUR LIMOGE
77310 , BOISSISE-LE-ROI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5154
Date d'ajout
20/03/2023
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Nantes à compter du 15/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/03/2023
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).