Entreprise : SUN AGRI 1 - SIREN 518 606 728
Identité
Dénomination
SUN AGRI 1
SIREN (siège)
518 606 728
Date d'immatriculation au RNE
06/07/2010
Début d’activité
09/12/2009
Date de fin de la personne morale
05/07/2108
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Production d'électricité
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
10286 EUR
Adresse du siège
994 ALL D’ENTRE 2 COTEAUX 97351 MATOURY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEIGNEL ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Matoury
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/12/2009
Siret
51860672800039
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Production d'électricité
Autres Activités
Production d'électricité
Adresse
994 ALL D’ENTRE 2 COTEAUX
97351 , MATOURY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/06/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/12/2009
Siret
51860672800013
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
SAVANE CESAREE
97355 , MACOURIA - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PK 34 - RN1
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/02/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/06/2012
Siret
51860672800021
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
CITE EAU LISETTE
97300 , CAYENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 RESIDENCE LA ROCADE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
14/09/2022
Description
Par jugement en date du 07/09/2022, le Tribunal de Commerce d'ORLÉANS a constaté l'exécution du plan de continuation et met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan SELARL AJAssociés en la personne de Maître Nicolas DESHAYES.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2409
Date d'ajout
17/07/2015
Description
Le 23 décembre 2014, le Tribunal de Commerce d'Orléans a arrêté le plan de redressement pour une durée de 5 ans, a désigné Me Nicolas DESHAYES de la SELARL AJAssociés , 3 rue Croix de Bois 45000 Orléans en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan.
Numéro d'observation
2002
Date d'ajout
18/12/2013
Description
le Tribunal de Commerce d'ORLEANS a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Désigne M. Gérard ETCHANCHU, en qualité de juge commissaire et M. Régis ROBINET, juge commissaire suppléant. Désigne Maître Christian SAULNIER, 6 bis rue des Anglaises 45 000 ORLEANS, mandataire judiciaire. Désigne la SELARL AJ ASSOCIES F. MICHEL - A. MIROITE - C. GORINS - N. DESHAYES - C. BIDAN, 3 rue de bois 45 000 ORLEANS, en la personne de Maître Nicolas DESHAYES, Administrateur Judiciaire. Fixe la date de cessation des paiements au 25/11/2013.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).