Entreprise : 138 SUNENERGY - SIREN 518 603 964
Identité
Dénomination
138 SUNENERGY
SIREN (siège)
518 603 964
Date d'immatriculation au RNE
14/12/2009
Date de fin de la personne morale
13/12/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
105003.33 EUR
Adresse du siège
7 AV NIEL 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Paillasson FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Saint-Ismier
Nom, Prénom(s)
Betous ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Morsang-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
Le Gall VERONIQUE
Nom d'usage
Nicolas
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Ruy
Nom, Prénom(s)
Leon PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Biot
Nom, Prénom(s)
L'Helguen ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Saint-Arnoult-en-Yvelines
Nom, Prénom(s)
Besson HELENE
Nom d'usage
Khemili
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Pérols
Nom, Prénom(s)
Lasnier PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Fontenay-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
Valero FABIENNE
Nom d'usage
Krotkine
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Strasbourg
Nom, Prénom(s)
Vollet PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Saint-Égrève
Nom, Prénom(s)
Germain MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1934
Commune de résidence
Blois
Nom, Prénom(s)
Diard PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Rouillon
Nom, Prénom(s)
Lours PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Grigny
Nom, Prénom(s)
Deguillaume PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Ytrac
Nom, Prénom(s)
Leboucq PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Fleury-la-Rivière
Nom, Prénom(s)
Houze DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Coulogne
Dénomination
GESDOM
Qualité
Autre
Commune de résidence
Suresnes
Dénomination
BERLIOZ INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
D I A N E
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/10/2009
Siret
51860396400017
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, location et exploitation de tous matériels dans le cadre de l'article 199 undecies CGI.
Adresse
7 AV 7 avenue Niel
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2009B2280120
Date d'ajout
09/01/2020
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2009B2280118
Date d'ajout
08/10/2019
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).