Entreprise : SOCIETE CIVILE AR MOELEZ - SIREN 518 587 746
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE AR MOELEZ
SIREN (siège)
518 587 746
Date d'immatriculation au RNE
08/12/2009
Début d’activité
14/05/1960
Date de fin de la personne morale
07/12/2108
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail, location de tous immeubles et droits immobiliers et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement et indirectement à cet objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3750 EUR
Adresse du siège
15 RUE DU FORT 29950 BENODET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAOU JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1931
Commune de résidence
Brest
Nom, Prénom(s)
FAOU MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Le Relecq Kerhuon
Nom, Prénom(s)
JALUZOT MARINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
JALUZOT CEDRIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Paris 19
Nom, Prénom(s)
MONTMOTON MARIE-FRANCE
Nom d'usage
CUVILLIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1940
Nom, Prénom(s)
MONTMOTON YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1942
Commune de résidence
Croissy-sur-Seine
Dénomination
SCI DU COQ
Qualité
Autre
Commune de résidence
Brest
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/05/1960
Siret
51858774600018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail, location de tous immeubles et droits immobiliers et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement et indirectement à cet objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société
Autres Activités
La propriété, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail, location de tous immeubles et droits immobiliers et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement et indirectement à cet objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société
Adresse
15 RUE DU FORT
29950 , BENODET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3681
Date d'ajout
12/07/2010
Description
Changement de dénomination à compter du 18/06/2010 Ancienne : SOCIETE DE L'ODET POUR LE DEVELOPPEMENT DU NAUTISME ET LA PROTECTION DU TOURISME Nouvelle : SOCIETE CIVILE AR MOELEZ Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/06/2010 : Partant : FAOU André, Associé Société Civile Partant : JALUZOT Catherine, associé société civile Nouveau : FAOU Michel, Gérant(e) Nouveau : JALUZOT Marine, Associé Société Civile Nouveau : JALUZOT Cédric, Associé Société Civile Nouveau : SCI SCI DU COQ, Associé Société Civile
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).