Entreprise : 2N ASCENSEURS - SIREN 518 533 104
Identité
Dénomination
2N ASCENSEURS
SIREN (siège)
518 533 104
Date d'immatriculation au RNE
03/12/2009
Début d’activité
01/12/2009
Date de fin de la personne morale
02/12/2108
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2010
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Installation d'ascenseurs et de monte-charges, maintenance du matériel et des installations existantes, entretien
Code APE
4329B - Autres travaux d'installation n.c.a.
Code APRM
4329BA - Installation d'ascenseurs
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
42 RUE MONGE 75005 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NIMAR MORAD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Stains
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2009
Siret
51853310400015
Nom commercial
2N ASCENSEURS
Enseigne
2N ASCENSEURS
Code APE
4329B - Autres travaux d'installation n.c.a.
Code APRM
4329BA - Installation d'ascenseurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale
Activité principale
INSTALLATION D'ASCENSEURS ET DE MONTE-CHARGES MAINTENANCEDU MATERIEL ET DES INSTALLATIONS EXISTANTES ENTRETIEN
Code APRM
4329BA - Installation d'ascenseurs
Autres Activités
INSTALLATION D'ASCENSEURS ET DE MONTE-CHARGES MAINTENANCEDU MATERIEL ET DES INSTALLATIONS EXISTANTES ENTRETIEN
Code APRM
4329BA - Installation d'ascenseurs
Adresse
42 RUE MONGE
75005 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2009B2220411
Date d'ajout
07/12/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 07/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
30/06/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 30/06/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201601865, date de cessation des paiements le 10/02/2015, et a désigné : juge commissaire M. Olivier Castello liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Charles-Axel Chuine 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
20/06/2016
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 et R123-168 du code de commerce (information de la société de domiciliation).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).