Entreprise : N.M.E.C. - SIREN 518 504 469
Identité
Dénomination
N.M.E.C.
SIREN (siège)
518 504 469
Date d'immatriculation au RNE
03/12/2009
Début d’activité
27/11/2009
Date de fin de la personne morale
02/12/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
41000 EUR
Adresse du siège
11 RUE GEORGES SACHE 75014 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONNAYE NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Asnieres Sur Seine
Nom, Prénom(s)
CRETAL ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/11/2009
Siret
51850446900017
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
11 RUE GEORGES SACHE
75014 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/04/2013
Siret
51850446900033
Enseigne
LE TRIBECA
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
36 RUE CLER
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/04/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/01/2010
Siret
51850446900025
Enseigne
CAFE DES OISEAUX
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Nature de l'établissement
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
45 RUE DE SEVRES
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2009B2219916
Date d'ajout
13/10/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 13/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2009B2219913
Date d'ajout
02/10/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 02/10/2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201902291, date de cessation des paiements le 07/02/2019, et a désigné M. Alain Fauqueur : Juge Commissaire, liquidateur SCP BTSG en la personne de Me Antoine Barti 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).