Entreprise : AUSCITAIN TAXI - SIREN 518 465 588
Identité
Dénomination
AUSCITAIN TAXI
SIREN (siège)
518 465 588
Date d'immatriculation au RNE
03/12/2009
Début d’activité
02/01/2010
Date de fin de la personne morale
02/12/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
transport de personnes en taxi et activités annexes; transport public routier de personnes au moyen d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places conducteur compris pour les entreprises de taxi.
Code APE
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
9 B RUE DU 8 MAI 32000 AUCH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUKKERA ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1987
Commune de résidence
Céran
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2010
Siret
51846558800045
Code APE
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
transport de personnes en taxi et activités annexes; transport public routier de personnes au moyen d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places conducteur compris pour les entreprises de taxi.
Code APRM
4932ZA - Taxis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Adresse
9 B RUE DU 8 MAI
32000 , AUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/07/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/11/2009
Siret
51846558800011
Code APE
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
Activité principale
Transports de voyageurs par taxis
Adresse
A LAGORS
32000 , AUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/07/2013
Siret
51846558800029
Code APE
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Activité principale
Transports de voyageurs par taxis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Adresse
13 RTE D'ENGACHIES
32000 , AUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2018
Siret
51846558800037
Code APE
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Activité principale
Transports de voyageurs par taxis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Adresse
430 CHE DE LA COLOMERE
32500 , CERAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2388
Date d'ajout
29/05/2019
Description
Modification dans l'intitulé de l'adresse du siège et principal suite à décision administrative (sans transfert) à compter du 11/10/2018 : - Ancien libellé : Au Plassot - 32500 Céran - Nouveau libellé : 430 chemin de la Colomère - 32500 Céran Modification du domicile du gérant à compter du 11/10/2018 : - Modifié : BOUKKERA Robert, Gérant, demeurant 430 chemin de la Colomère - 32500 Céran
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
618
Date d'ajout
08/02/2018
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/01/2018 : Ancienne adresse : 13 route d'Engachies - 32000 Auch (supprimé) Nouvelle adresse : au Plassot - 32500 Céran Changement de gérant à compter du 01/01/2018 : Partant : RIBEIRO Daniel, Gérant Nouveau : BOUKKERA Robert, Gérant
Numéro d'observation
3505
Date d'ajout
19/09/2013
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 19/07/2013. Transfert du siège social et de l'établissement principal à l'intérieur du ressort à compter du 19/07/2013 : - Ancienne adresse dus iège et principal : à Lagors - 32000 Auch (supprimé) - Nouvelle adresse du siège et principal : 13 route d'Engachies - 32000 Auch Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 19/07/2013 : - Partant : CROCE Bruno, Co-Gérant - Changement de qualité : RIBEIRO Daniel, Co-Gérant devient Gérant Associé unique
Numéro d'observation
207
Date d'ajout
21/01/2010
Description
Mise en activité de la société à compter du 02/01/2010 Adresse de l'établissement principal: à Lagors - 32000 Auch Acquisition d'un fonds artisanal à compter du 02/01/2010 : Le fonds exploité à l'établissement principal situé à Lagors - 32000 Auch est acquis par achat au prix de 72 000 Euros. Activité : Transport de personnes en taxi et activités annexes. Précédent propriétaire : LUCAS Franck, RM32 340 618 40 NOTA: pas de Publicité légale ni d'élection de domicile pour les oppositions car fonds artisanal.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).