Entreprise : LES ELEVEURS LAITIERS DU HAUT ANJOU - SIREN 518 398 029
Identité
Dénomination
LES ELEVEURS LAITIERS DU HAUT ANJOU
SIREN (siège)
518 398 029
Date d'immatriculation au RNE
03/12/2009
Début d’activité
20/10/2009
Date de fin de la personne morale
02/12/2108
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2011
Forme juridique
Société coopérative agricole
Activité principale
Collecte, traitement, stockage, affinage, transformation et commercialisation de lait et tous autres produits laitiers ou à base de lait - Approvisionnement des associés en produits, équipements, instruments et animaux
Code APE
4633Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Capital minimum
229680 EUR
Adresse du siège
LA SAULAIE 53290 BIERNE-LES-VILLAGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bierné
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANDAIS JEROME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Saint-Denis-d'Anjou
Nom, Prénom(s)
LEZE GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
HAUTS D'ANJOU (LES)
Dénomination
REVISION CENTRE ATLANTIQUE LIMOUSIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Limoges
Dénomination
CCAOF
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
GAEC reconnu de la RUAUDIERE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
HAUTS D'ANJOU (LES)
Dénomination
SCL PRIOUX LANDAIS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Quelaines-Saint-Gault
Dénomination
Groupement Agricole d'Exploitation Agricole en Commun reconnu RITOUET
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
BIERNE-LES-VILLAGES
Dénomination
GAEC LE GRAND CHENE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
Dénomination
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée de la PEROUSE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Châtelain
Dénomination
EARL DE GAUDRE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
Dénomination
GAEC DE LA FARDELIERE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Quelaines-Saint-Gault
Dénomination
GAEC DU CLAIRET
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
BIERNE-LES-VILLAGES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/10/2009
Siret
51839802900018
Code APE
4633Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Collecte, traitement, stockage, affinage, transformation et commercialisation de lait et tous autres produits laitiers ou à base de lait - Approvisionnement des associés en produits, équipements, instruments et animaux
Adresse
LA SAULAIE
53290 , BIERNE-LES-VILLAGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bierné
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3012
Date d'ajout
10/07/2015
Description
Par jugement du 07/07/2015, le Tribunal de Grande Instance de Laval a prononcé la liquidation judiciaire, , a désigné la SELARL Guillaume LEMERCIER en qualité de liquidateur judiciaire, Mr Philippe NAUTRE en qualité de juge commissaire et Mme Isabelle DEGOY, juge commissaire suppléant (Notification intergreffe reçue du GTI de Laval le 10/07/2015)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4114
Date d'ajout
10/10/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes - à compter du 03/07/2012 : Partant : EARL DU MESLIER (EARL) représentée par VIOT Denise, Administrateur Nouveau : GAEC reconnu de la RUAUDIERE (GAEC) représentée par LEZE Gilles, Administrateur
Numéro d'observation
4118
Date d'ajout
10/10/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/07/2014 : Partant : VIOT Jean-Bertrand, Président du Conseil d'Administration Partant : GAEC DE LA JOCTRIE (GAEC) représentée par BESSONNEAU Didier, Administrateur Partant : GAEC DU CHEMIN NEUF (GAEC) représentée par FROGER Alain, Administrateur Nouveau : LEZE Gilles, Président du Conseil d'Administration Nouveau : LANDAIS Jérôme, Administrateur Nouveau : Groupement Agricole d'Exploitation Agricole en Commun reconnu RITOUET (GAEC) représentée par RITOUET Anthony, Administrateur Modification portant sur les données d'une (ou de plusieurs) personnes dirigeantes et non dirigeantes - à compter du 04/07/2014 : - changement de dénomination sociale d'un Administrateur Modifié : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée de la PEROUSE (GAEC) représentée par BIENVENU Guillaume, Administrateur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Montant minimum : 1 euro
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).