Entreprise : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES VERMS - SIREN 518 396 262
Identité
(Entreprise radiée le 09/02/2022)
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES VERMS
Sigle
SCI LES VERMS
SIREN (siège)
518 396 262
Date d'immatriculation au RNE
20/11/2009
Fermeture de l'établissement - 51839626200017
- Date d'effet de la fermeture : 31/01/2022
Date de fin de la personne morale
19/11/2108
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
285000 EUR
Adresse du siège
3 AV MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 88600 BRUYERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERMILLARD FERDINAND , BLAISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Bretigny sur orge
Nom, Prénom(s)
VERMILLARD GABRIELLE , SOPHIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Rogna
Nom, Prénom(s)
SCHOLLHAMMER SUZANNE , MARIE
Nom d'usage
VERMILLARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Bruyères
Nom, Prénom(s)
VERMILLARD FREDERIC , HIPPOLYTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Saint-Brice
Nom, Prénom(s)
VERMILLARD FRANCOIS , YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1943
Commune de résidence
Bruyères
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/11/2009
Siret
51839626200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, construction, transformation, aménagement, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Adresse
3 AV 3 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
88600 , Bruyères - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1613
Date d'ajout
09/02/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/01/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/02/2022
Description
Dissolution à compter du 31/01/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/01/2022, liquidateur : VERMILLARD François Yves, siège de la liquidation : 3 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 88600 Bruyères, parution de la publicité légale : L'Echo des Vosges paru le 03/02/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).