Entreprise : IMMOVER - SIREN 518 386 503
Identité
(Entreprise radiée le 14/03/2019)
Dénomination
IMMOVER
SIREN (siège)
518 386 503
Date d'immatriculation au RNE
24/11/2009
Fermeture de l'établissement - 51838650300016
- Date d'effet de la fermeture : 28/10/2014
Date de fin de la personne morale
23/11/2108
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
42 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERNIER ETIENNE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
Bacot LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MAUPARD FIDUCIAIRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/10/2014
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/10/2009
Siret
51838650300016
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition et la vente de tous droits immobiliers, de biens immeubles avec le régime de marchands de biens
Adresse
42 AV 42 avenue Montaigne
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
14/03/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 14/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
13/03/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 13/03/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201500798, date de cessation des paiements le 05/02/2015, et a désigné : juge commissaire M. David Richier liquidateur SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
10/11/2014
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 28-10-2014
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
10/11/2014
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 27-10-2014, JOURNAL PUBLICATEUR : Quotidien Juridique DU : 06-11-2014, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).