Entreprise : SCI ORB CLEMENCEAU - SIREN 518 378 161
Identité
(Entreprise radiée le 18/02/2021)
Dénomination
SCI ORB CLEMENCEAU
SIREN (siège)
518 378 161
Date d'immatriculation au RNE
25/11/2009
Fermeture de l'établissement - 51837816100013
- Date d'effet de la fermeture : 17/02/2021
Date de fin de la personne morale
24/11/2108
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
800 EUR
Adresse du siège
23 AV DU 5 JUIN 1944 14970 BENOUVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAUDOUIT-QUIRIE NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Bénouville
Nom, Prénom(s)
MAUDOUIT-QUIRIE CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Saint-Barthélemy
Nom, Prénom(s)
MAUDOUIT-QUIRIE MARIE-CHARLOTTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1987
Commune de résidence
Bénouville
Nom, Prénom(s)
MOUTIER ARIELLE
Nom d'usage
MAUDOUIT-QUIRIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Saint-Barthélemy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/12/2009
Siret
51837816100013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, construction, gestion, exploitation de tous biens et droits immobiliers, souscription et gestion de parts de société à vocation immobilière
Adresse
23 AV 23 avenue du 5 Juin 1944
14970 , Bénouville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3239
Date d'ajout
18/02/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/02/2021
Description
Dissolution à compter du 30/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/12/2020, liquidateur : MAUDOUIT-QUIRIE né(e) MOUTIER Arielle, siège de la liquidation : Villa Diamant - Morne Diamant Saint Jean 97133 Saint-Barthélemy, parution de la publicité légale : actu.fr en date du 18/02/2021
Numéro d'observation
3238
Date d'ajout
18/02/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/12/2020 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).