Entreprise : MIKA TRANS - SIREN 518 355 011
Identité
Dénomination
MIKA TRANS
SIREN (siège)
518 355 011
Date d'immatriculation au RNE
25/11/2009
Début d’activité
24/11/2009
Date de fin de la personne morale
24/11/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital social
33500 EUR
Adresse du siège
11 RUE MARC SEGUIN 77290 MITRY-MORY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI MITRY COMPANS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OUFADEME FATIMA
Nom d'usage
IDAASSI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Villepinte
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/11/2009
Siret
51835501100017
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs
Adresse
11 RUE MARC SEGUIN
77290 , MITRY-MORY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI MITRY COMPANS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
09/07/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 08-07-2013 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2013J191, désigne liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
11/06/2013
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX EN DATE DU 10-06-2013 MODIFIANT LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR. NOUVELLE MISSION DE administrer seul l'entreprise
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
15/04/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 15/04/2013 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013J191 date de cessation des paiements le 15/08/2012, et a désigné juge commissaire : Monsieur Gérard CAROL, juge commissaire suppléant : Madame Gina Chantal SETBON, administrateur(s) : Selarl Ph.CONTANT - B.CARDON en la personne de Benjamin Cardon 8 Rue des Cordeliers 77100 Meaux avec pour mission : d'assister, mandataire(s) judiciaire(s) : Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX et a ouvert une période d'observation expirant le 15/10/2013, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).