Entreprise : SCI LES PALOMBIERES - SIREN 518 353 404
Identité
(Entreprise radiée le 02/12/2021)
Dénomination
SCI LES PALOMBIERES
SIREN (siège)
518 353 404
Date d'immatriculation au RNE
24/11/2009
Date de fin de la personne morale
23/11/2108
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
330 EUR
Adresse du siège
15 RTE DE FRANCE 64300 SAULT-DE-NAVAILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SUISSA AURELIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Nérac
Nom, Prénom(s)
SUISSA BAPTISTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Mirepeix
Nom, Prénom(s)
HAVET MARIE-DOMINIQUE
Nom d'usage
SUISSA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Marpaps
Nom, Prénom(s)
SUISSA ROMAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1986
Commune de résidence
Tarbes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/11/2009
Siret
51835340400016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, administration et exploitation de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport, construction ou autrement. Et plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu'elles ne portent atteinte au carctère civil de la société
Adresse
15 RTE 15 route de France
64300 , Sault-de-Navailles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14022
Date d'ajout
02/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 19/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/09/2021
Description
Dissolution à compter du 31/08/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/08/2021, liquidateur : SUISSA né(e) HAVET Marie-Dominique, siège de la liquidation : 2 Chemin de Lescude 40330 Marpaps, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches Béarnaises Pyrénées paru le 14/09/2021
Numéro d'observation
10332
Date d'ajout
13/09/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/08/2021 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).