Entreprise : DAL-VIA HOLDING - SIREN 518 347 489
Identité
Dénomination
DAL-VIA HOLDING
SIREN (siège)
518 347 489
Date d'immatriculation au RNE
25/11/2009
Début d’activité
16/11/2009
Date de fin de la personne morale
24/11/2108
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, détention, gestion de toutes valeurs mobilières et autres droits sociaux lui appartenant. Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés. Animation participation à la politique commerciale et le contrôle de ses filiales. Fourniture de garanties et octroi de prêts au profit de ses filiales.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
4 LA PLACE 55500 GIVRAUVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAL-ZOT DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Nancy
Nom, Prénom(s)
VIARD NICOLAS , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Givrauval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/11/2009
Siret
51834748900016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Acquisition, détention, gestion de toutes valeurs mobilières et autres droits sociaux lui appartenant. Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés. Animation participation à la politique commerciale et le contrôle de ses filiales. Fourniture de garanties et octroi de prêts au profit de ses filiales.
Autres Activités
Acquisition, détention, gestion de toutes valeurs mobilières et autres droits sociaux lui appartenant. Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés. Animation participation à la politique commerciale et le contrôle de ses filiales. Fourniture de garanties et octroi de prêts au profit de ses filiales.
Adresse
4 LA PLACE
55500 , GIVRAUVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/001414
Date d'ajout
06/04/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Bar-Le-Duc en date du 02/04/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/002444
Date d'ajout
04/12/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Bar-Le-Duc en date du 01/12/2017 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : Maître DECHRISTE Hervé 3 rue du Cygne - Cs 50065 55002 Bar-le-Duc CEDEX. Date de cessation des paiements : 01/01/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).