Entreprise : TILACASE - SIREN 518 343 413
Identité
Dénomination
TILACASE
SIREN (siège)
518 343 413
Date d'immatriculation au RNE
07/12/2009
Date de fin de la personne morale
06/12/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
209 RUE MAURICE KRAFFT 97418 LE TAMPON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOURG MURAT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HOARAU VIVIANE , MARIE-JEANNE
Nom d'usage
ARHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1982
Commune de résidence
la plaine des cafres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/04/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/11/2009
Siret
51834341300010
Nom commercial
TILACASE
Enseigne
TILACASE
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La vente de tout article accessoire produit artisanal et vestimentaire ou autre ainsi que la vente de boisson coupe faim et assimilés la location de cycle ainsi que toutes activités à vocation touristique
Adresse
209 RUE MAURICE KRAFFT
97418 , LE TAMPON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOURG MURAT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
14/04/2021
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 13/04/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
14/04/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
23/09/2020
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 22/09/2020 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 22/03/2019, désignant en qualité de liquidateur SELAS EGIDE prise en la personne de Me HOAREAU Stéphane Résidence Vetyver 23 rue Tourette 97400 Saint-Denis.
Numéro d'observation
1664
Date d'ajout
26/05/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/07/2013 : Partant : ROY Henry Sylvain, Gérant, Associé, décédé Nouveau : ARHEL Viviane, Marie-Jeanne, Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).