Entreprise : SCI BMJ - SIREN 518 329 065
Identité
Dénomination
SCI BMJ
SIREN (siège)
518 329 065
Date d'immatriculation au RNE
22/03/2011
Début d’activité
20/08/2009
Date de fin de la personne morale
21/03/2108
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition en France et construction de tous biens et droits immobiliers, en vue de leur administration et gestion
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
42 RUE GRANDE 27390 MONTREUIL-L'ARGILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUGE BRUNO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
la Vespiere-Friardel
Nom, Prénom(s)
BAUGE CHRISTOPHE , GUY , PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/08/2009
Siret
51832906500024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition en France et construction de tous biens et droits immobiliers, en vue de leur administration et gestion
Autres Activités
L'acquisition en France et construction de tous biens et droits immobiliers, en vue de leur administration et gestion
Adresse
42 RUE GRANDE
27390 , MONTREUIL-L'ARGILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
20/08/2009
Siret
51832906500016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
16 RUE DU GENERAL DE GAULLE
14290 , ORBEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1248
Date d'ajout
24/06/2016
Description
Modification relative aux associés à compter du 20/06/2016 : Partant : HINZELIN Jeanne, Gérant, Associé Nouveau : BAUGE Christophe, Guy, Philippe, Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).