Entreprise : LABBE GESTION - SIREN 518 273 552
Identité
Dénomination
LABBE GESTION
SIREN (siège)
518 273 552
Date d'immatriculation au RNE
19/11/2009
Début d’activité
10/11/2009
Date de fin de la personne morale
18/11/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la propriété (par voie d'apport ou autrement) et la gestion de toutes valeurs mobilières et droits sociaux ; La réalisation de toutes prestations de services à l'égard de ses filiales notamment dans les domaines administratifs, financiers, techniques, informatiques et commerciaux ; La gestion, la centralisation de trésorerie, la recherche de financement au profit de ses filiales ; la prise de participation par achat, souscription ou apport de titres et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques ; L'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion .
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Capital social
750000 EUR
Adresse du siège
AV DE GRAND ANGLES 30133 LES ANGLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EVRARD GAEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/2001
Commune de résidence
Saumane-de-Vaucluse
Nom, Prénom(s)
LABBE ERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Rochefort-du-Gard
Nom, Prénom(s)
MELLI NICOLE , MARIE , LOUISE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Rochefort-du-Gard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/11/2009
Siret
51827355200019
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la propriété (par voie d'apport ou autrement) et la gestion de toutes valeurs mobilières et droits sociaux ; La réalisation de toutes prestations de services à l'égard de ses filiales notamment dans les domaines administratifs, financiers, techniques, informatiques et commerciaux ; La gestion, la centralisation de trésorerie, la recherche de financement au profit de ses filiales ; la prise de participation par achat, souscription ou apport de titres et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques ; L'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion .
Adresse
AV DE GRAND ANGLES
30133 , LES ANGLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/003721
Date d'ajout
25/01/2021
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/003721
Date d'ajout
25/01/2021
Description
Modification relative aux dirigeants LABBE Eric nom d'usage : LABBE Eric n'est plus gérant LABBE Eric nom d'usage : LABBE Eric devient président MELLI Nicole Marie Louise nom d'usage : MELLI Nicole n'est plus gérant MELLI Nicole Marie Louise nom d'usage : MELLI Nicole devient directeur général à compter du 31/12/2020
Numéro d'observation
F10/005249
Date d'ajout
28/04/2010
Description
A compter du 22.03.2010 : Modification relative au capital (ancien montant : 40 000 €uros)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).