Entreprise : SCI AGORA IMMOBILIER - SIREN 518 249 743
Identité
Dénomination
SCI AGORA IMMOBILIER
SIREN (siège)
518 249 743
Date d'immatriculation au RNE
19/11/2009
Début d’activité
10/11/2009
Date de fin de la personne morale
18/11/2059
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Administration prise à bail location mise en valeur construction et acquisition de tous immeubles urbains bâtis ou non bâtis et de toutes propriétés rurales.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1342 CHE DE VACQUEYRAS 84850 CAMARET-SUR-AIGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROC YVES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1942
Commune de résidence
Mornas
Nom, Prénom(s)
LALIERE PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Camaret sur aigués
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/11/2009
Siret
51824974300015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration prise à bail location mise en valeur construction et acquisition de tous immeubles urbains bâtis ou non bâtis et de toutes propriétés rurales.
Adresse
1342 CHE DE VACQUEYRAS
84850 , CAMARET-SUR-AIGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/06/2018
Description
Radiation du RCS le 08/06/2018 avec effet au 25/05/2018 jugement du TGI de Carpentras
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10176
Date d'ajout
07/06/2018
Description
Jugement du 25/05/2018, le tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en matière civile, a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
1516
Date d'ajout
09/02/2016
Description
Jugement du 05/01/2016, le TGI de CARPENTRAS, statuant en matière civile a prononcé la liquidation judiciaire, fixe la date de cessation des paiements : 06/01/2015, désigne juge commissaire : Pascal CHAPART, mandataire liduidateur : Me Frédéric TORELLI 4 impasse Plat Avenue Saint Jean 84000 AVIGNON. Les créanciers sont priés de déclarer leurs créances dans le délai de deux mois suivant la publication au Bodacc entre les mains du mandataire liquidateur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).