Entreprise : PHARMACIE DES CEVENNES - SIREN 518 123 625
Identité
(Entreprise radiée le 04/08/2021)
Dénomination
PHARMACIE DES CEVENNES
SIREN (siège)
518 123 625
Date d'immatriculation au RNE
13/11/2009
Date de fin de la personne morale
12/11/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Forme juridique
Société d'exercice libéral par action simplifiée unipersonnelle (SELASU)
Associé unique
Oui
Capital social
235300 EUR
Adresse du siège
2 PL DU GENERAL DE GAULLE 30160 BESSEGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARCY VERONIQUE
Nom d'usage
SAINT-ETIENNE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Bessèges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/2009
Siret
51812362500015
Code APE
4773Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Activité principale
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Adresse
2 PL DU GENERAL DE GAULLE
30160 , BESSEGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/027319
Date d'ajout
12/08/2021
Description
REGULARISATION Radiation par suite de transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique à compter du 29.06.2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/026520
Date d'ajout
04/08/2021
Description
Déclaration de dissolution de la société par décision de l'actionnaire unique LA PHARMACIE SAINT ETIENNE 14 Rue de la République 30160 BESSEGES, 392 238 606 RCS GTC Nîmes en date du 29/06/2021 - Publicité dans un journal d'annonces légales : Cévennes Magazine du 04/07/2020. Date rétroactive au 01/01/2020.
Numéro d'observation
F20/002189
Date d'ajout
29/01/2020
Description
Société pluripersonnelle devient unipersonnelle à compter du 31/12/2019
Numéro d'observation
F20/002189
Date d'ajout
29/01/2020
Description
Modification relative aux dirigeants LEGRAND Nicolas Antoine Bernard nom d'usage : LEGRAND Nicolas n'est plus président MARCY Véronique nom d'usage : SAINT-ETIENNE Véronique devient président à compter du 31/12/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).