Entreprise : STUDIA - SIREN 518 048 152
Identité
Dénomination
STUDIA
SIREN (siège)
518 048 152
Date d'immatriculation au RNE
03/08/2021
Début d’activité
19/07/2021
Date de fin de la personne morale
02/08/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Souscription acquisition gestion vente détention de tous titres et droits mobiliers prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés quelle qu'en soit l'activité.
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
463890 EUR
Adresse du siège
14 BD PYTHAGORE 13127 VITROLLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBIN DAVID
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Dénomination
CONTINENTALE D'AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Dénomination
ATD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Dénomination
LONGSEN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Vitrolles
Dénomination
GENVALUE PARTNERS
Qualité
Président de SAS, Membre du directoire
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Dénomination
PROELIO
Qualité
Président de SAS, Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Dénomination
Andera Partners
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/07/2021
Siret
51804815200046
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
souscription, acquisition, gestion, vente, détention de tous titres et droits mobiliers, prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés quelle qu'en soit l'activité, et notamment se rapportant au conseil, l'étude et la formation dans le domaine de l'organisation, de la technique de l'informatique, de la productique, de la gestion documentaire, de la veille technologique et de la communication
Adresse
14 BD PYTHAGORE
13127 , VITROLLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/07/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/10/2009
Siret
51804815200038
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
605 AV OLIVIER PERROY
13790 , ROUSSET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE DE ROUSSET
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/10/2009
Siret
51804815200012
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
4 PARC SAINTE VICTOIRE
13590 , MEYREUIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT 4
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2011
Siret
51804815200020
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
LE CANET
13590 , MEYREUIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
EUROPARC SAINTE VICTOIRE BATIMENT 7
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8049
Date d'ajout
10/07/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 09/07/2024 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202402385 date de cessation des paiements le 16/06/2024, et a désigné juge commissaire : M. Michel Rowan, administrateur : SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me Lou Fléchard 41 rue de Liège 75008 Paris, SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me Manuel Bouyer 3 bis rue des Archives 94000 Créteil, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : Me Gilles Pellegrini 7/9 place de la Gare 94214 La Varenne Saint-Hilaire Cedex, SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, , et a ouvert une période d'observation expirant le 09/01/2025, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25051
Date d'ajout
04/08/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Salon-de-Provence par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 19/07/2021 du Zone Industrielle de Rousset 605 Avenue Olivier Perroy 13790 Rousset au 14 Boulevard Pythagore 13127 Vitrolles
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).