Entreprise : BOISVIEL ECOLOGIE - SIREN 517 877 825
Identité
(Entreprise radiée le 16/04/2018)
Dénomination
BOISVIEL ECOLOGIE
SIREN (siège)
517 877 825
Date d'immatriculation au RNE
03/11/2009
Date de fin de la personne morale
02/11/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
BOISVIEL 13104 ARLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECROOCQ JEAN-FRANCOIS , JOSEPH , CLAIRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
La Celle-Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
DECROOCQ MARIE-CLAIRE , FRANCOISE
Nom d'usage
BERSON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Soissons
Nom, Prénom(s)
DECROOCQ XAVIER , FRANCOIS , PIERRE , ANNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/11/2009
Siret
51787782500011
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
BOISVIEL
13104 , ARLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2669
Date d'ajout
16/04/2018
Description
Radiation du RCS le 16/04/2018 avec effet au 01/01/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2424
Date d'ajout
09/04/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/12/2017 Liquidateur : BERSON Marie-Claire Françoise Le siège de la liquidation est fixé à : Domainde de Boisviel 13200 Arles Journal d'annonces légales : Les nouvelles publications en date du 02/02/2018
Numéro d'observation
4374
Date d'ajout
21/09/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2009 : Partant : DECROOCQ François Bernard, Gérant(e) Nouveau : BERSON Marie-Claire Françoise, Co-Gérant Nouveau : DECROOCQ Jean-François Joseph Claire, Co-Gérant Nouveau : DECROOCQ Xavier François Pierre Anne, Co-Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).