Entreprise : LC ROQUASSIER-10 - SIREN 517 673 505
Identité
(Entreprise radiée le 01/07/2022)
Dénomination
LC ROQUASSIER-10
SIREN (siège)
517 673 505
Date d'immatriculation au RNE
21/10/2009
Date de fin de la personne morale
20/10/2059
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2010
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
147000 EUR
Adresse du siège
10 RUE DE LA CARLINETO 13300 SALON-DE-PROVENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGRAND JEAN-MICHEL , BERNARD , JACQUES , GILBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Coudoux
Nom, Prénom(s)
CATANIA JEAN-YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Salon-de-Provence
Nom, Prénom(s)
LEGRAND JEAN-MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Ajac
Dénomination
ECL ENERGIE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Salon-de-Provence
Dénomination
LC MEDITERRANEE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Salon-de-Provence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/03/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/10/2009
Siret
51767350500015
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de terrain en vue de l'édification d'un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fraction avant ou après achèvement
Adresse
10 RUE 10 rue de la Carlineto
13300 , Salon-de-Provence - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7677
Date d'ajout
01/07/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 21/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3741
Date d'ajout
01/04/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 08/03/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/04/2021
Description
Dissolution à compter du 08/03/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 08/03/2021, liquidateur : LEGRAND Jean-Michel, siège de la liquidation : 10 Rue de la Carlineto 13300 Salon-de-Provence, parution de la publicité légale : Les Publications Commerciales en date du 02/04/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).