Entreprise : NORMANDIA - SIREN 517 666 145
Identité
Dénomination
NORMANDIA
SIREN (siège)
517 666 145
Date d'immatriculation au RNE
26/10/2009
Date de fin de la personne morale
25/10/2108
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
280000 EUR
Adresse du siège
118 AV JEAN JAURES 75019 PARIS 19 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
118-130
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Da Silva ANIBAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Montigny
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2018
Siret
51766614500027
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
118 AV JEAN JAURES
75019 , PARIS 19 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
118-130
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/2009
Siret
51766614500019
Enseigne
COMPTOIR DES DOCKS
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
13 CRS DE LA REPUBLIQUE
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
13 A 15
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2018B0572112
Date d'ajout
18/04/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 18/04/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2018B057219
Date d'ajout
25/02/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 25/02/2020, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202000491, date de cessation des paiements le 07/01/2019, et a désigné : juge commissaire M. Joseph Wehbi liquidateur SELARL AXYME en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
1201
Date d'ajout
01/03/2018
Description
Radiation du RCS le 01/03/2018 avec effet au 01/01/2018 Radiation transfert du siège social et du ppl éts du13/15 cours de la République 76600 Le Havre au 118/130 avenue Jean Jaurès 75169 Paris cédex 19 sans maintien d'une activité à l'ancien siège
Numéro d'observation
2018B057211
Date d'ajout
28/02/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2018B057214
Date d'ajout
07/02/2018
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 15-04-2017 -Activité précédemment exploitée : hôtel restaurant.
Numéro d'observation
766
Date d'ajout
07/02/2018
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 15/04/2017 activité précèdemment exploitée : hôtel restaurant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).