Entreprise : LATFOAM - SIREN 517 620 944
Identité
(Entreprise radiée le 14/06/2021)
Dénomination
LATFOAM
SIREN (siège)
517 620 944
Date d'immatriculation au RNE
21/10/2009
Fermeture de l'établissement - 51762094400036
- Date d'effet de la fermeture : 31/05/2021
Fermeture de l'établissement - 51762094400010
- Date d'effet de la fermeture : 28/05/2013
Fermeture de l'établissement - 51762094400028
- Date d'effet de la fermeture : 31/05/2021
Date de fin de la personne morale
20/10/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
111500 EUR
Adresse du siège
3 ALL EMILE REYNAUD 77200 TORCY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT B
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SERIO CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Rodez
Nom, Prénom(s)
SILBERMAN GILLES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Dénomination
CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
K P M G AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2011
Siret
51762094400028
Code APE
3109A - Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication de sièges.
Adresse
RUE EDOUARD ESTEVEZ
10200 , BAR-SUR-AUBE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/05/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/09/2009
Siret
51762094400010
Code APE
3109A - Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur
Activité principale
Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur
Adresse
8 ALL DES PALOMBES
77185 , LOGNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/09/2009
Siret
51762094400036
Code APE
3109A - Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication et négoce canapés et salons
Adresse
3 ALL 3 allée Emile Reynaud Bat B
77200 , Torcy - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT B
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5136
Date d'ajout
14/06/2021
Description
Par jugement en date du 31 mai 2021 le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif dans la procédure de liquidation judiciaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
31/05/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
31/05/2021
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 31/05/2021
Numéro d'observation
4454
Date d'ajout
24/06/2019
Description
Par jugement en date du 23 mai 2016, le Tribunal de Commerce de MEAUX a arrêté le plan de cession total au profit de FONDS FRANCE SPECIAL SITUATIONS FUND II (FCPI FSSF II) géré par PERCAVA SAS, RCS PARIS 500 208 152, avec faculté de substitution sous le numéro 2016J156
Numéro d'observation
3528
Date d'ajout
13/07/2016
Description
Par jugement en date du 27/06/2016, le tribunal de commerce de Meau a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Désigne liquidateur : SCP Philippe Andel-Denis Hazane mission conduite par Me Angel 49-51 ave du Président Allende 77100 Meaux SELARL Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Me Guillouët 55 rue Aristide Briand 77100 Meaux.
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
01/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 27-06-2016 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J156, a maintenu la mission des co-administrateurs judiciaires jusqu'à la signature des actes de cession, désigne liquidateur la SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX et la Selarl Garnier Philippe et Guillouet Sophie mission conduite par Maître Guillouet 55 Rue Aristide Briand 77100 Meaux .
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
23/05/2016
Description
Jugement du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 23-05-2016, arrêtant le plan de cession totale au profit de Fonds France Spécial Situations Fund II (FCPI FSSF II) géré par PERCEVA SAS, RCS PARIS 500 208 152, avec faculté de substitution sous le numéro 2016J156.
Numéro d'observation
1173
Date d'ajout
11/03/2016
Description
Par jugement en date du 29/02/2016, le Tribunal de Commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation jusqu'au 29/08/2016 Ledit jugement a désigné : Administrateur judiciaire avec mission d'assistance : Selarl JEROME CABOOTER mission conduite par Me CABOOTER 4 bd Michaël Faraday 77700 SERRIS. Mandataire judiciaire : SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Me Angel 49-51 ave du Président Allende 77100 Meaux. Ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31/01/2016. Les créanciers sont invités à déclarer leurs créances entre les main du mandataire judiciaire susnommé dans le délai de deux mois de l'insertion à paraitre au BODACC, à peine de forclusion.
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
01/03/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 29/02/2016 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J156 date de cessation des paiements le 31/01/2016, et a désigné juge commissaire : Monsieur Jean Louis NART, juge commissaire suppléant : Monsieur Hervé Marie LE DIBERDER, administrateur(s) : Selarl JEROME CABOOTER mission conduite par Me CABOOTER 4 boulevard Michaël Faraday 77700 SERRIS, Selarl Ph.CONTANT - B.CARDON mission conduite par Maître Philippe Contant et Maître Benjamin CARDON 8 Rue des Cordeliers 77100 MEAUX, avec pour mission : d'assister, mandataire(s) judiciaire(s) : SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX, Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 29/08/2016, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
13/02/2012
Description
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'APPORT VALCO RCS MEAUX 493502504
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).