Entreprise : BATOFAR - SIREN 517 580 700
Identité
Dénomination
BATOFAR
SIREN (siège)
517 580 700
Date d'immatriculation au RNE
20/10/2009
Début d’activité
01/02/2010
Date de fin de la personne morale
19/10/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Restaurant, bar, salle de spectacle.
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
1050000 EUR
Adresse du siège
11 QUAI FRANCOIS MAURIAC 75013 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONNIER ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Saint-Jean-du-Bruel
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2010
Siret
51758070000014
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Bar, restaurant
Adresse
11 QUAI FRANCOIS MAURIAC
75013 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2009B1914520
Date d'ajout
03/04/2024
Description
Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du : 19-03-2024 infirme partiellement le jugement rendu le 4 octobre 2022 ayant prononcé à l'égard de M. Alain Monnier une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans, et statuant à nouveau : prononce à l'égard de M. Alain Monnier une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 3 ans.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2009B1914515
Date d'ajout
01/02/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de Paris, a prononcé, en date du 01-02-2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201800260, date de cessation des paiements le 31-08-2017, et a désigné : juge commissaire M. Dominique-Paul Vallée liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Jérôme Pierrel, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris cedex 10, administrateur SELARL Ascagne AJ en la personne de Me Julie Lavoir, 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc l'activité est maintenue jusqu'au 01-03-2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).