Entreprise : SCI JOSICHRIST - SIREN 517 577 847
Identité
(Entreprise radiée le 23/02/2022)
Dénomination
SCI JOSICHRIST
SIREN (siège)
517 577 847
Date d'immatriculation au RNE
20/10/2009
Fermeture de l'établissement - 51757784700018
- Date d'effet de la fermeture : 30/12/2021
Date de fin de la personne morale
19/10/2108
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
240000 EUR
Adresse du siège
CHE DU BORD DE CRAU 13800 ISTRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA MAISON BLANCHE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETIT ALEXIS , DIDIER , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1996
Commune de résidence
Istres
Nom, Prénom(s)
PETIT ALBAN , SYLVAIN , QUENTIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/2000
Commune de résidence
Istres
Nom, Prénom(s)
PETIT ELODIE , JOSIANE , DOLORES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1996
Commune de résidence
Istres
Nom, Prénom(s)
FREGARD VALERIE , DOMINIQUE , MARIE-HELENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
Istres
Nom, Prénom(s)
PETIT CHRISTIAN , ROBERT , PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1934
Commune de résidence
Istres
Nom, Prénom(s)
PETIT PATRICK , CLAUDE , ROBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Istres
Nom, Prénom(s)
PETIT GILLES , RENE , ALEXIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Istres
Nom, Prénom(s)
PETIT CHRISTINE , BRIGITTE , MICHELLE
Nom d'usage
FREGARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Istres
Nom, Prénom(s)
FREGARD CHRYSTELLE , ANNICK , PATRICIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Istres
Nom, Prénom(s)
PETIT YVES , ANDRE , LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Istres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/09/2009
Siret
51757784700018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition la gestion et plus généralement l'exploitation par bail Locationou autrement de tous biens ou droits immobiliers a quelque endroit qu'ils se trouvent situés
Adresse
CHE chemin du Bord de Crau
13800 , Istres - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Maison Blanche
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2349
Date d'ajout
23/02/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2325
Date d'ajout
22/02/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/12/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/02/2022
Description
Dissolution à compter du 30/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/12/2021, liquidateur : PETIT Patrick Claude Robert, siège de la liquidation : la Maison Blanche Chemin du Bord de Crau 13800 Istres, parution de la publicité légale : LE REGIONAL paru le 02/03/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).