Entreprise : FDPA - SIREN 517 573 481
Identité
Dénomination
FDPA
Sigle
SIREN (siège)
517 573 481
Date d'immatriculation au RNE
19/10/2009
Date de fin de la personne morale
18/10/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
202 QUAI DE CLICHY 92110 CLICHY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLACHE ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MAUDUIT PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
1190 BRUXELLES
Dénomination
BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/05/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/10/2009
Siret
51757348100010
Nom commercial
FDPA
Enseigne
FDPA2 SAS
Code APE
2599B - Fabrication d'autres articles métalliques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Etude, conception, réalisation et commercialisation de culasses en alliages légers moulés, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières, financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation
Adresse
202 QUAI 202 Quai De Clichy
92110 , Clichy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/05/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/2009
Siret
51757348100036
Code APE
2599B - Fabrication d'autres articles métalliques
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonderie d'aluminium, équipementier automobile.
Adresse
ZI de Saint Ustre
86220 , INGRANDES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI SAINT USTRE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/05/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/2009
Siret
51757348100028
Code APE
2599B - Fabrication d'autres articles métalliques
Activité principale
Fabrication d'autres articles métalliques
Adresse
ZI DE SAINT USTRE
86220 , DANGE-SAINT-ROMAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
27/07/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
27/07/2021
Description
Par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 27/07/2020 a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
40108
Date d'ajout
27/07/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
40108
Date d'ajout
27/07/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 27/07/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl C. Basse Mission Conduite Par Me Christophe Basse . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 27/07/2020
Numéro d'observation
64729
Date d'ajout
18/11/2016
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
55145
Date d'ajout
26/09/2016
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
43151
Date d'ajout
24/05/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24/05/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2011J00967 désigne liquidateur Selarl C. Basse Mission Conduite Par Me Christophe Basse 205, avenue Georges Clémenceau 92024 Nanterre Cedex , juge commissaire M. Beaudout Michel , juge commissaire suppléant M. Dutheil Philippe , maintient administrateur, Selarl Fhb Mission Conduite Par Me Hélène Bourbouloux 131 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE
Numéro d'observation
6246
Date d'ajout
03/05/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 19/04/2012 arrête le plan de cession au profit de : ....
Numéro d'observation
40131
Date d'ajout
19/04/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19/04/2012 arrête le plan de cession au profit de : SAS SAINT-JEAN INDUSTRIES
Numéro d'observation
3621
Date d'ajout
01/12/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE , prononce en date du 19/10/2011 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 15/10/2011 désigne Administrateur SELARL FHB, mission conduite par Me Hélène BOURBOULOUX, 131 Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE avec pour mission : ASSISTANCE , Mandataire judiciaire SELARL C. BASSE, mission conduite par Me Christophe BASSE, 205 Avenue Georges Clémenceau 92024 NANTERRE Cedex , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
20808
Date d'ajout
04/11/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 03/11/2011 modifiant la mission de l'administrateur. Nouvelle mission de d'administrer seul et en totalité l'entreprise .
Numéro d'observation
18967
Date d'ajout
20/10/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 20/10/2011 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2011J00967 , date de cessation des paiements le 15/10/2011 désigne Juge Commissaire M. Beaudout Michel , Juge Commissaire suppléant M. Dutheil Philippe , Administrateur Selarl Fhb Mission Conduite Par Me Hélène Bourbouloux 131 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine avec pour mission : assister , Mandataire judiciaire Selarl C. Basse Mission Conduite Par Me Christophe Basse 205, avenue Georges Clémenceau 92024 Nanterre Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 20/04/2012 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
10879
Date d'ajout
01/08/2011
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 07/07/2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).