Entreprise : ETABLISSEMENTS MILLOT ET COLLOT - SIREN 515 580 488
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS MILLOT ET COLLOT
SIREN (siège)
515 580 488
Date d'immatriculation au RNE
08/12/1955
Date de fin de la personne morale
07/12/2048
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
108848.6 EUR
Adresse du siège
RUE DES ECARTS 52230 POISSONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOEWERT MARC , ROBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
ENSISHEIM
Nom, Prénom(s)
LEIBOVICI MARTINE
Nom d'usage
LOEWERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
ENSISHEIM
Nom, Prénom(s)
PIERQUIN BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
WARCQ
Nom, Prénom(s)
FURMANSKI MARIE , MARTHE
Nom d'usage
LEIBOVICI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1929
Commune de résidence
WITTENHEIM
Dénomination
ACR - ADC CABINET PIERQUIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
WARCQ
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1949
Siret
51558048800010
Code APE
1629Z - Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
EXPLOITATION D'UNE SCIERIE, MANUFACTURE DE BOIS, DE BROSSES, COMMERCE DE BOIS
Adresse
RUE
52230 , POISSONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
733
Date d'ajout
13/03/2019
Description
Le 11/03/2019, le Tribunal de Commerce de Chaumont a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dizier ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chaumont. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chaumont décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1117
Date d'ajout
10/12/2007
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 07/12/2007, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DIZIER A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE ETS MILLOT & COLLOT (SA), A DESIGNE : Mandataire liquidateur : Me Hervé DECHRISTE - Route de BAR LE DUC - 52100 BETTANCOURT LA FERREE. Date d'effet : 07/12/2007
Numéro d'observation
984
Date d'ajout
31/10/2007
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire EN DATE DU 30/10/2007, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DIZIER A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONTRE ETS MILLOT & COLLOT (SA) SOUS LE NUMERO 4150806, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE Daniel BRASSET JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT André MATHEY ME YJ KREBS ET ME V. SUTY ( administrateurs judiciaires associés )RUE DES ROISES A BETTANCOURT LA FERREE EN QUALITE D ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC MISSION ASSISTANCE MANDATAIRE JUDICIAIRE ME DECHRISTE rue des Roises à BETTANCOURT LA FERREE 52 A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 mois ET A FIXE AU 30/10/2007 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 30/10/2007
Numéro d'observation
837
Date d'ajout
18/09/2007
Description
DECISION DE NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE, APRES CONSTAT QUE SES CAPITAUX PROPRES SONT DEVENUS INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 31/10/2006 MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTES ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 31/10/2006 : PARTANT : COLSON ROBERT, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOUVEAU : SAS ACR - ADC CABINET PIERQUIN, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT CHANGEMENT DE QUALITE : PIERQUIN BERNARD, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT DEVIENT COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE LA CROIX DE LA HAUTE MARNE DU 03.08.2007
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
10/01/2005
Description
Nomination de Mr LOEWERT Marc en qualité de PCA, DG et administrateur en remplacement de Mme MILLOT Françoise, Nomination de Mme LOEWERT Martine en qualité de DGD et administrateur, nomination de Mme LEIBOVICI Marie en qualité d'administrateur. Démissions de Mr Gilles LAVOCAT et Mme Frédérique HERBELOT de leurs fonctions d'administrateurs Date d'effet : 22/12/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).