Entreprise : BENCOTA - SIREN 515 324 986
Identité
(Entreprise radiée le 26/12/2022)
Dénomination
BENCOTA
SIREN (siège)
515 324 986
Date d'immatriculation au RNE
07/10/2009
Fermeture de l'établissement - 51532498600014
- Date d'effet de la fermeture : 14/11/2018
Fermeture de l'établissement - 51532498600022
- Date d'effet de la fermeture : 28/02/2022
Date de fin de la personne morale
06/10/2108
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1200 EUR
Adresse du siège
92 RUE DE LA HAIE COQ 93300 AUBERVILLIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TAIEB DAVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PARIMO
Qualité
Autre
Commune de résidence
Aubervilliers
Dénomination
BT IMMO GROUP
Qualité
Autre
Commune de résidence
La Courneuve
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/11/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2009
Siret
51532498600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat location gestion immobilière
Adresse
50 AV 50 Avenue Victor Hugo
93300 , Aubervilliers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/11/2018
Siret
51532498600022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
92 RUE DE LA HAIE COQ
93300 , AUBERVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
91249
Date d'ajout
26/12/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 28/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/03/2022
Description
Dissolution à compter du 28/02/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/02/2022, liquidateur : TAIEB Daves, siège de la liquidation : 92 Rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers, parution de la publicité légale : Le Parisien paru le 14/03/2022
Numéro d'observation
25261
Date d'ajout
14/03/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 28/02/2022 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).