Entreprise : BBN IMPORT EXPORT - SIREN 515 142 537
Identité
Dénomination
BBN IMPORT EXPORT
SIREN (siège)
515 142 537
Date d'immatriculation au RNE
05/10/2009
Début d’activité
01/10/2009
Date de fin de la personne morale
04/10/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Agent commercial, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Intermédiaire de commerce en produits divers, matériel de travaux public agricole routier volant flottant, achat et vente de véhicules neufs ou d'occasion, location de véhicule sans chauffeur.
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Capital social
340000 EUR
Adresse du siège
MTE DES GRANDS PINS 30330 CONNAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARBARIN GEORGES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Connaux
Nom, Prénom(s)
BROCHUT MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Arles Cedex
Nom, Prénom(s)
CAUSSE MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
MACCOTTA MARIE-FRANCE , THERESE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Connaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2009
Siret
51514253700015
Nom commercial
BBN IMPORT EXPORT
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agent commercial, Commerciale
Activité principale
Intermédiaire de commerce en produits divers, matériel de travaux public agricole routier volant flottant, achat et vente de véhicules neufs ou d'occasion, location de véhicule sans chauffeur.
Autres Activités
Intermédiaire de commerce en produits divers, matériel de travaux public agricole routier volant flottant, achat et vente de véhicules neufs ou d'occasion, location de véhicule sans chauffeur.
Adresse
MTE DES GRANDS PINS
30330 , CONNAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/005148
Date d'ajout
13/03/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 13/03/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/001060
Date d'ajout
17/01/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 17/01/2017 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARLU SPAGNOLO STEPHAN 285 RUE GILLES ROBERVAL PARC KENNEDY BÂTIMENT C1-CS 52030 30915 NIMES
Numéro d'observation
F16/012748
Date d'ajout
30/08/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 30/08/2016 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 02/03/2017, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F16/003744
Date d'ajout
02/03/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 02/03/2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARLU SPAGNOLO STEPHAN 285 RUE GILLES ROBERVAL PARC KENNEDY BÂTIMENT C1-CS 52030 30915 NIMES. . Date de cessation des paiements : 01/08/2014
Numéro d'observation
F14/003298
Date d'ajout
05/03/2014
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 28/02/2014 MACCOTTA Marie-France Thérèse nom d'usage : MACCOTTA Marie-France n'est plus président BARBARIN Georges nom d'usage : BARBARIN Georges devient président MACCOTTA Marie-France Thérèse nom d'usage : MACCOTTA Marie-France devient directeur général
Numéro d'observation
F13/014202
Date d'ajout
28/10/2013
Description
Modification des commissaires aux comptes : à compter du 10/09/2013 ANDRE Frédéric nom d'usage : ANDRE Frédéric n'est plus commissaire aux comptes titulaire MARRE Georges nom d'usage : MARRE Georges n'est plus commissaire aux comptes suppléant CAUSSE Michel nom d'usage : CAUSSE Michel devient commissaire aux comptes titulaire BROCHUT Marc nom d'usage : BROCHUT Marc devient commissaire aux comptes suppléant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).