Entreprise : DR PHILIPPE LEVY - SIREN 515 134 005
Identité
(Entreprise radiée le 29/06/2020)
Dénomination
DR PHILIPPE LEVY
SIREN (siège)
515 134 005
Date d'immatriculation au RNE
29/09/2009
Fermeture de l'établissement - 51513400500021
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2020
Fermeture de l'établissement - 51513400500013
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2012
Date de fin de la personne morale
28/09/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Capital social
2500 EUR
Adresse du siège
22 AV DE QUINCY 77380 COMBS-LA-VILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LA BOISSIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVY PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Villeblevin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2009
Siret
51513400500013
Code APE
8622C - Autres activités des médecins spécialistes
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités des médecins spécialistes
Adresse
126 RUE SOMMEVILLE
77380 , COMBS-LA-VILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2009
Siret
51513400500021
Code APE
8622C - Autres activités des médecins spécialistes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Médecin - Rhumatologue
Adresse
22 AV 22 Avenue de Quincy Résidence La Boissière
77380 , Combs-la-Ville - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LA BOISSIERE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7409
Date d'ajout
29/06/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/03/2020
Description
Dissolution à compter du 06/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 06/12/2019, liquidateur : LEVY Philippe, siège de la liquidation : Résidence La Boissière 22 Avenue de Quincy 77380 Combs-la-Ville, parution de la publicité légale : Le Moniteur de Seine-et-Marne en date du 29/02/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).