Entreprise : LUDOVIC RICHARD - SIREN 515 131 548
Identité
Dénomination
LUDOVIC RICHARD
SIREN (siège)
515 131 548
Date d'immatriculation au RNE
14/02/2012
Début d’activité
31/01/2012
Date de fin de la personne morale
13/02/2089
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Formation, prestation de services, aide logistique, animation, assistance, information, conseil, entremise, audit, étude, expertise et consulting dans le domaine de la boulangerie pâtisserie, exploitation de tout droit de propriété intellectuelle.
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
187 RUE DE BRANCHELEUX 56350 ALLAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHARD LUDOVIC , PATRICK , MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Allaire
Nom, Prénom(s)
TEXIER NATHALIE , MARCELINE , MARIE , AGNES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Allaire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/01/2012
Siret
51513154800023
Nom commercial
LR FORMATION CONSEIL
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Formation, prestation de services, aide logistique, animation, assistance, information, conseil, entremise, audit, étude, expertise et consulting dans le domaine de la boulangerie pâtisserie, exploitation de tout droit de propriété intellectuelle.
Adresse
187 RUE DE BRANCHELEUX
56350 , ALLAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/09/2009
Siret
51513154800015
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Activité principale
Formation continue d'adultes
Adresse
56 RUE DES ARDOISIERES
22530 , GUERLEDAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2896
Date d'ajout
10/06/2015
Description
Transformation de la société à compter du 15/04/2015 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/04/2015 : Changement de qualité : RICHARD Ludovic, Patrick, Marie, Gérant devient Président Changement de qualité : TEXIER Nathalie, Marceline, Marie, Agnès, Gérant devient Directeur général
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).