Entreprise : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LALOR - SIREN 515 102 465
Identité
(Entreprise radiée le 20/11/2020)
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LALOR
SIREN (siège)
515 102 465
Date d'immatriculation au RNE
28/09/2009
Date de fin de la personne morale
27/09/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
106 RUE DU BOURG 18100 MERY-SUR-CHER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PASQUIER ANNICK
Nom d'usage
LORRAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Vierzon
Nom, Prénom(s)
LORRAIN LAETITIA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Vierzon
Nom, Prénom(s)
LORRAIN PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Mery-sur-Cher
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/09/2009
Siret
51510246500017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété gestion exploitation d'immeubles
Adresse
106 RUE 106 rue du Bourg
18100 , Mery-sur-Cher - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5278
Date d'ajout
20/11/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : LORRAIN Laetitia, siège de la liquidation : 106 rue du Bourg 18100 MERY ES BOIS, parution de la publicité légale : INFORMATION AGRICOLE DU CHER DU 09/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5279
Date d'ajout
20/11/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).