Entreprise : GFA DOMAINE DEL TRILHAT - SIREN 515 059 558
Identité
(Entreprise radiée le 09/09/2019)
Dénomination
GFA DOMAINE DEL TRILHAT
SIREN (siège)
515 059 558
Date d'immatriculation au RNE
25/09/2009
Date de fin de la personne morale
24/09/2108
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2012
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Capital social
225000 EUR
Adresse du siège
27 AV GEN DE GAULLE 66240 SAINT-ESTEVE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAUGERY FRANCK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Neuville-Saint-Vaast
Nom, Prénom(s)
CAMPOS LUCIE , ALICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1979
Commune de résidence
New York (usa)
Nom, Prénom(s)
CARESMEL ERWANN , REGIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
New York (usa)
Nom, Prénom(s)
CAMENEN JEAN , RENE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1932
Commune de résidence
Bendinat
Nom, Prénom(s)
LOISEL BERNARD , LEONCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Mennetou-sur-Cher
Nom, Prénom(s)
PETIT PIERRE , HENRI , LEON , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
BALANSA VINCENT , JOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Latour-de-France
Nom, Prénom(s)
LENHARD SEBASTIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Rémeling
Nom, Prénom(s)
KARPINSKI STEPHAN , STANISLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Ennevelin
Nom, Prénom(s)
PY GUILLAUME , ETIENNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1979
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
VANDEWATTYNE GERMAIN , CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Roncq
Nom, Prénom(s)
SOREZ MICHEL , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Haubourdin
Nom, Prénom(s)
CAMENEN YANN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Perpignan
Nom, Prénom(s)
MERLET ARNAUD , YVES , STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GOUMARRE CELINE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
BARDE PIERRE , DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Saint-Estève
Nom, Prénom(s)
BEN GUIGUI ALAIN , JOSEPH
Nom d'usage
BENGUIGUI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DUBA MARIE , VERONIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
VIODY ARNAUD , RAPHAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOLLE OLIVIER , JACQUES , YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
La Chapelle-d'Armentières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2009
Siret
51505955800012
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
RUE DU CASTEIL
66220 , TRILLA - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/11/2015
Siret
51505955800020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, administration d'immeuble et droits immobiliers à destination agricole dont il deviendra propriétaire aux fins de création d'une ou plusieurs exploitations agricoles.
Adresse
27 AV 27 Avenue du Général de Gaulle
66240 , Saint-Estève - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).