Entreprise : LE GRENIER A PAINS - SIREN 514 944 701
Identité
(Entreprise radiée le 10/09/2020)
Dénomination
LE GRENIER A PAINS
SIREN (siège)
514 944 701
Date d'immatriculation au RNE
22/09/2009
Date de fin de la personne morale
21/09/2108
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
BONVOISIN 73130 SAINTE-MARIE-DE-CUINES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
530 ROUTE DE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VINIT MICHEL , JACQUES , RENE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Sainte-Marie-de-Cuines
Nom, Prénom(s)
BERTUSSI CHANTAL , GEORGETTE
Nom d'usage
VINIT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Sainte-Marie-de-Cuines
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/11/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/10/2009
Siret
51494470100010
Enseigne
LE GRENIER A PAINS
Code APE
1071B - Cuisson de produits de boulangerie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Terminal de cuisson et salon de thé.
Adresse
Galerie Eden Val
73450 , Valloire - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GALERIE EDEN VAL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/11/2010
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/11/2010
Siret
51494470100028
Adresse
BONVOISIN
73130 , SAINTE-MARIE-DE-CUINES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
530 ROUTE DE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12760
Date d'ajout
10/09/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 10/09/2020 avec effet au 10/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/01/2011
Description
- Date de cessation d'activité : 19/11/2010. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
24/11/2010
Description
Transfert du siège de VALLOIRE (73450), Galerie Eden Val à SAINTE MARIE DE CUINES (73130), 530 route de Bonvoisin à compter du 22/11/2010.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).