Entreprise : RGB - SIREN 514 843 143
Identité
(Entreprise radiée le 17/12/2018)
Dénomination
RGB
SIREN (siège)
514 843 143
Date d'immatriculation au RNE
15/09/2009
Date de fin de la personne morale
14/09/2069
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
ZA DU HECQUEUX 44380 PORNICHET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERVE PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Treillières
Dénomination
ORGANISATION REVISION ET EXPERTISE COMPTABLE DE L'OUEST
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Treillieres
Dénomination
FINANCIERE LESIMPLE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Les Sorinieres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/09/2009
Siret
51484314300017
Code APE
4673B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes activité de négoce notamment de fournitures et matériaux de construction et tous matériaux destinés aux activités de carreleur plombier maçon paysagiste
Adresse
ZAC du Hecqueux
44380 , Pornichet - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2013
Siret
51484314300025
Enseigne
RGB CERAMIQUE
Code APE
4673B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente de carrelage, faïence sanitaire salle de bains.
Adresse
7 RUE DU TRAITE DE MAASTRICHT
44210 , PORNIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
17/12/2018
Description
Radiation. Fusion Absorption par ETABLISSEMENT LESIMPLE le 30-11-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/03/2012
Description
CHANGEMENT DANS L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE : Nomination de la SARL JAL en qualité de Président, en remplacement de Mr jean-Noël BOUYER. Nomination d'un commissariat aux comptes.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).