Entreprise : JULES VERNE D'ORVAULT - SIREN 514 681 006
Identité
(Entreprise radiée le 03/11/2022)
Dénomination
JULES VERNE D'ORVAULT
SIREN (siège)
514 681 006
Date d'immatriculation au RNE
09/09/2009
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38000 EUR
Adresse du siège
7 ALL DES REMUETS 86440 MIGNE-AUXANCES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bachelier PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Migné-Auxances
Nom, Prénom(s)
Fournier PIERRE , FRANCOIS , RENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Quinçay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/08/2009
Siret
51468100600011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeubles et terrains, construction sur les terrains acquis, administration, exploitation, par location ou autrement des biens sus désignés.
Adresse
7 ALL 7 Allée des Remuets
86440 , Migné-Auxances - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
03/11/2022
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 20-06-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
21/09/2022
Description
Dissolution à compter du 25-01-2022, journal publicateur : le courrier français du : 08-04-2022, adresse de liquidation : SAS SG2E route de Chardonchamp 86440 Migne Auxances.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).