Entreprise : KINES MARNAY - SIREN 514 680 057
Identité
Dénomination
KINES MARNAY
SIREN (siège)
514 680 057
Date d'immatriculation au RNE
10/09/2009
Début d’activité
01/09/2009
Date de fin de la personne morale
09/09/2108
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
Mise en commun de moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres.
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
LE CLOS DES HIRONDELLES 70150 MARNAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHALMIN ELISE , BERNADETTE , LUCIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1984
Commune de résidence
Saint-Vit
Nom, Prénom(s)
CLERC AMELIE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1995
Commune de résidence
Besançon
Nom, Prénom(s)
PUTAUD OLIVIER , THIERRY , JEAN-YVES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Cussey-sur-l'Ognon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2009
Siret
51468005700015
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Mise en commun de moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres.
Autres Activités
Mise en commun de moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres.
Adresse
LE CLOS DES HIRONDELLES
70150 , MARNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
274
Date d'ajout
30/01/2013
Description
Changement de dénomination à compter du 01/01/2013 Ancienne : PUTAUD- CHALMIN Nouvelle : PUTAUD- CHALMIN-THUILLIER Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2013 : Nouveau : THUILLIER Sarah, Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1662
Date d'ajout
07/06/2011
Description
Changement de dénomination à compter du 17/05/2011 : Ancienne : PUTAUD- VUILLAUME Nouvelle : PUTAUD- CHALMIN Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/05/2011 : Partant : VUILLAUME Laurent Jean-Marie Nicolas, Gérant associé Nouveau : CHALMIN Elise Bernadette Lucie, Gérant associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).