Entreprise : JACHA - SIREN 514 498 062
Identité
Dénomination
JACHA
SIREN (siège)
514 498 062
Date d'immatriculation au RNE
01/09/2009
Début d’activité
12/08/2009
Date de fin de la personne morale
31/08/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition par voie d'achat ou d'apport, propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration et location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
23 RUE ARAGO 11000 CARCASSONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAZES CHARLOTTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Carcassonne
Nom, Prénom(s)
CAZES LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Saint-Papoul
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/08/2009
Siret
51449806200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition par voie d'achat ou d'apport, propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration et location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question
Autres Activités
Acquisition par voie d'achat ou d'apport, propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration et location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question
Adresse
23 RUE ARAGO
11000 , CARCASSONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2523
Date d'ajout
30/07/2011
Description
Suivant acte de Me Rapinat, notaire à Narbonne, en date du 02/03/2011, modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/03/2011 : Partant : DAOUDI Jaoued, Gérant associé démissionnaire, CAZES Charlotte restant seule gérante associée, Nouveau : CAZES Laurent, Associé Société Civile. jal : l'Echo du Languedoc du 22/07/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- codes statistiques attribués par l'insee SIRET = 514 498 062 00017 APE = 6820B
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).