Entreprise : BONBONS ET DOUCEURS - SIREN 514 492 677
Identité
(Entreprise radiée le 04/04/2022)
Dénomination
BONBONS ET DOUCEURS
SIREN (siège)
514 492 677
Date d'immatriculation au RNE
02/09/2009
Fermeture de l'établissement - 51449267700026
- Date d'effet de la fermeture : 04/04/2022
Fermeture de l'établissement - 51449267700018
- Date d'effet de la fermeture : 19/03/2012
Date de fin de la personne morale
01/09/2108
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
75000 EUR
Adresse du siège
1 RUE FERNAND DOL 13100 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERES PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Saint-Marc-Jaumegarde
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/03/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2009
Siret
51449267700018
Enseigne
GLUP S
Code APE
4724Z - Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
Activité principale
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
Adresse
4 RUE VAUVENARGUES
13100 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2009
Siret
51449267700026
Enseigne
GLUP'S
Code APE
4724Z - Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Confiserie
Adresse
1 RUE 1 rue Fernand Dol
13100 , Aix-en-Provence - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12175
Date d'ajout
04/04/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Aix-en-Provence le 04/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1817
Date d'ajout
10/02/2014
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 05/12/2013 Liquidateur : PERES Philippe ancien gérant Le siège de la liquidation est fixé à : 807 chemin des Verans 13100 Saint-Marc-Jaumegarde Journal d'annonces légales : Le Courrier d'Aix en date du 18/01/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).