Entreprise : TRIXAIM SERVICES - SIREN 514 356 724
Identité
Dénomination
TRIXAIM SERVICES
SIREN (siège)
514 356 724
Date d'immatriculation au RNE
21/08/2009
Début d’activité
08/06/2010
Date de fin de la personne morale
20/08/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
En France et à l'étranger: - l'assistance et le service aux entreprises du secteur agro-alimentaire, savoir, notamment, le conseil en organisation et en gestion, la formation, la logistique, la gestion des flux, le commerce, le marketing, la recherche et le développement, l'aide au positionnement stratégique ainsi que toute mission relevant du domaine de la direction générale et de la direction administrative et financière de ces entreprises, tendant à leur valorisation; - la création, la gestion et le développement de tous brevets, marques et autres droits de propriété industrielle en relation avec le secteur agro-alimentaire; - la participation directe ou indirecte de la société par voie d'apport, de société en participation ou de toute autre manière, dans toutes entreprises ou sociétés se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
850000 EUR
Adresse du siège
140 B RUE DE RENNES 75006 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAULT DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Lamballe Cedex
Nom, Prénom(s)
GIROUX DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Barbizon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/06/2010
Siret
51435672400039
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
140 B RUE DE RENNES
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2009
Siret
51435672400013
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
16 AV DE LA MOTTE-PICQUET
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2009B1571914
Date d'ajout
18/09/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 18/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
28/06/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 28/06/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201601903, date de cessation des paiements le 15/06/2016, et a désigné M. Patrick Gautier : Juge Commissaire, liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).